3. oktober 2022Endring i eierkretsenTRIVA HOLDING, SKJERN ApSTorben Folmann er ikke lenger registrert som reell eier av TRIVA HOLDING, SKJERN ApS.Se mere
19. august 2022Torben Folmann forlater ledelsenTRIVA HOLDING, SKJERN ApSTorben Folmann forlater ledelsen for TRIVA HOLDING, SKJERN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
19. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTRIVA HOLDING, SKJERN ApSTidligere status: Normal. Torben Folmann eier 100% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Torben Folmann forlater ledelsenFolmann Busser ApSTorben Folmann forlater ledelsen for Folmann Busser ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. november 2021Brian Höyer blir med i styretFolmann Busser ApSBrian Höyer erstatter Teddy Krogh i styret for Folmann Busser ApS etter en periode på 6 måneder. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 186.240 TRIVA HOLDING, SKJERN ApSTRIVA HOLDING, SKJERN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 917.777 Folmann Busser ApSFolmann Busser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021 · FolkebladetlemvigKendt busselskab i Skjern skifter ejer: Passagererne skal helst ikke mærke det, lyder det fra sælgerenDen hidtidige ejer, Torben Folmann, solgte i 2019 en del af forretningen til Papuga Bus i Vejle. Les artikkel
4. mai 2021Nye navn i styretFolmann Busser ApS3 nye medlemmer blir med i styret for Folmann Busser ApS. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021Peter Papuga blir med i ledelsenFolmann Busser ApSPeter Papuga blir med i ledelsen for Folmann Busser ApS. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2021Endring i eierkretsenFolmann Busser ApSTorben Folmann er ikke lenger registrert som reell eier av Folmann Busser ApS.Se mere
9. september 2020Underskudd på DKK 23.031 TRIVA HOLDING, SKJERN ApSTRIVA HOLDING, SKJERN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2020Overskudd på DKK 377.251 Folmann Busser ApSFolmann Busser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020 · Dansk Taxi RådFolmanns gode idéTuristbusvognmand Torben Folmann i Ringkøbing-Skjern sad med en garage fyld med tomme busser, da der blev åbnet op for, at de små børn skulle tilbage i skole. Les artikkel
6. mai 2020 · JydskeVestkystenCorona-bussen kører: Ledige busser bringer skolebørn ud til oplevelser i Naturens RigeVognmand Torben Folmann fik en god idé, og kommunen var med på den; nu kører busser, der ellers stod stille på grund af corona-epidemien skoleelever rundt i Naturens Rige. Les artikkel
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTRIVA HOLDING, SKJERN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2019AdresseendringFolmann Busser ApSFolmann Busser ApS flytter fra Grindsted til Skjern. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Endring i eierkretsenFolmann Busser ApSPeter Papuga registrert som reell eier av Folmann Busser ApS. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Nytt navn: Folmann Busser ApSGRINDSTED TURIST ApSGRINDSTED TURIST ApS skifter navn til Folmann Busser ApS. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2019Overskudd på DKK 12.668 TRIVA HOLDING, SKJERN ApSTRIVA HOLDING, SKJERN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Folmann er medlem af ledelsen.Se mere