20. septemberErstatning i styretDATAMINDS A/S3 endringer i styret for DATAMINDS A/S. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. septemberErstatning i styretStemonline ApS3 endringer i styret for Stemonline ApS. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. septemberNye navn i styretDataminds Holding ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Dataminds Holding ApS. Torben Friis Møller eier 31,5% av virksomheten.Se mere
23. juni · vores-aabyhoj.dkNye virksomheder i Åbyhøj i sidste månedStemonline ApS tilhører branchen Computerprogrammering og er ejet samt ledet af Torben Friis Møller og Kim Lillesøe. Les artikkel
22. maiStiftelseStemonline ApSStemonline ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai · erhvervslivaarhus.dkFremgang: Underskud hos Torben Friis Holding ApS er forvandlet til milliongevinstFirmaet ledes af direktør Torben Friis Møller. Les artikkel
16. maiOverskudd på DKK 2,8 mio.TORBEN FRIIS HOLDING ApSTORBEN FRIIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilKlaus Bülow Davidsen blir med i styretDATAMINDS A/SKlaus Bülow Davidsen blir med i styret for DATAMINDS A/S. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilErstatning i styretDATAMINDS A/S3 endringer i styret for DATAMINDS A/S. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilTorben Friis Møller blir med i styretDataminds Holding ApSTorben Friis Møller blir med i styret for Dataminds Holding ApS.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenDataminds Holding ApSTorben Friis Møller registrert som reell eier av Dataminds Holding ApS.Se mere
15. aprilEndring i eierkretsenDATAMINDS A/STorben Friis Møller reduserer sitt reelle eierskap av DATAMINDS A/S.Se mere
15. aprilNytt navn: Dataminds Holding ApSHoldCo af 8. april 2024 ApSHoldCo af 8. april 2024 ApS skifter navn til Dataminds Holding ApS. Torben Friis Møller eier 31,5% av virksomheten.Se mere
14. aprilEndring i eierkretsenDATAMINDS A/SKasper Pilman Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av DATAMINDS A/S. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 7,0 mio.DATAMINDS A/SDATAMINDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2023Claus Thorbjørn Kjeldsen blir med i styretDATAMINDS A/SClaus Thorbjørn Kjeldsen blir med i styret for DATAMINDS A/S. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023 · ErhvervplusNedgang på bundlinjen: Torben Friis Holding ApS i Åbyhøj ryger fra overskud til milliontabFirmaet ledes af direktør Torben Friis Møller. Les artikkel
14. april 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.TORBEN FRIIS HOLDING ApSTORBEN FRIIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.DATAMINDS A/SDATAMINDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.TORBEN FRIIS HOLDING ApSTORBEN FRIIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Friis Møller er medlem af ledelsen.Se mere