23. februarEric Qing Zou forlater ledelsenTorp Sport og Betting ApSEric Qing Zou forlater ledelsen for Torp Sport og Betting ApS etter en periode på 4 år. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
23. februarEric Qing Zou forlater ledelsenBrick Top Holding ApSEric Qing Zou forlater ledelsen for Brick Top Holding ApS etter en periode på 4 år. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
23. februarEric Qing Zou forlater ledelsenBelgravia Advisory ApSEric Qing Zou forlater ledelsen for Belgravia Advisory ApS etter en periode på 4 år. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
23. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBrick Top Holding ApSTidligere status: Normal. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
23. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONBelgravia Advisory ApSTidligere status: Normal. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
23. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTorp Sport og Betting ApSTidligere status: Normal. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 727 Belgravia Advisory ApSBelgravia Advisory ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 200.726 Brick Top Holding ApSBrick Top Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
11. desember 2023Underskudd på DKK 34.999 Torp Sport og Betting ApSTorp Sport og Betting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenDigital Strategic ApSTorben Gregers Friis er ikke lenger registrert som reell eier av Digital Strategic ApS.Se mere
19. april 2023Torben Gregers Friis forlater ledelsenDigital Strategic ApSTorben Gregers Friis forlater ledelsen for Digital Strategic ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. april 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONDigital Strategic ApSTidligere status: Normal. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 22.861 Digital Strategic ApSDigital Strategic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Gregers Friis er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 1.057 Belgravia Advisory ApSBelgravia Advisory ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 4.036 Torp Sport og Betting ApSTorp Sport og Betting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 37.501 Brick Top Holding ApSBrick Top Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Gregers Friis eier 100% av virksomheten.Se mere
17. februar 2022AdresseendringDigital Strategic ApSDigital Strategic ApS flytter fra Valby til København K. Torben Gregers Friis er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2022Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseDigital Strategic ApSTidligere bransje: Købmænd og døgnkiosker. Torben Gregers Friis er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2022Nytt navn: Digital Strategic ApSDe Gyldne Arkader ApSDe Gyldne Arkader ApS skifter navn til Digital Strategic ApS. Torben Gregers Friis er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021Torben Gregers Friis forlater ledelsenFriese Fraase Art and Publishing ApSTorben Gregers Friis forlater ledelsen for Friese Fraase Art and Publishing ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere