29. januar 2004Torben Hansen forlater styretBISCO A/STorben Hansen forlater styret for BISCO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortBISCO A/SBISCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Torben Hansen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2003Jørn Dahl Rasmussen blir med i styretBISCO A/SJørn Dahl Rasmussen erstatter Søren Larsen i styret for BISCO A/S etter en periode på 6 år. Torben Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortBISCO A/SBISCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Torben Hansen er medlem av styret.Se mere
13. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortBISCO A/SBISCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Torben Hansen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2001AdresseendringBISCO A/SBISCO A/S flytter fra Egernsund til Aabenraa. Torben Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2001Torben Hansen blir med i styretBISCO A/STorben Hansen erstatter Niels Peter Beck-Hansen i styret for BISCO A/S etter en periode på 1 år.Se mere