12. april 2017Henrik Wiese blir med i ledelsenLEICA GEOSYSTEMS A/SHenrik Wiese erstatter Torben Helløv i ledelsen for LEICA GEOSYSTEMS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. juni 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 22Leica Geosystems A/S Klas Mikael Svensson og Mark Stephen Concannon er indtrådt i bestyrelsen hos Leica Geosystems A/S i stedet for Torben Helløv og John Fraser (kilde: Les artikkel
3. juni 2016 · Building SupplyNyt for bestyrelser og direktionsgangeLeica Geosystems A/S Klas Mikael Svensson og Mark Stephen Concannon er indtrådt i bestyrelsen hos Leica Geosystems A/S i stedet for Torben Helløv og John Fraser (kilde: Les artikkel
30. mai 2016Overskudd på DKK 2,2 mio.LEICA GEOSYSTEMS A/SLEICA GEOSYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Torben Helløv er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2016Torben Helløv forlater styretLEICA GEOSYSTEMS A/STorben Helløv forlater styret for LEICA GEOSYSTEMS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.LEICA GEOSYSTEMS A/SLEICA GEOSYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Torben Helløv er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2014Overskudd på DKK 1,6 mio.LEICA GEOSYSTEMS A/SLEICA GEOSYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Torben Helløv er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 2,8 mio.LEICA GEOSYSTEMS A/SLEICA GEOSYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Torben Helløv er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Torben Helløv blir med i styretLEICA GEOSYSTEMS A/STorben Helløv blir med i styret for LEICA GEOSYSTEMS A/S.Se mere
31. mai 2013Torben Helløv blir med i ledelsenLEICA GEOSYSTEMS A/STorben Helløv blir med i ledelsen for LEICA GEOSYSTEMS A/S.Se mere