18. juniEndring i eierkretsenJL Gruppen Holding Viby ApSTorben Kjelsmark er ikke lenger registrert som reell eier av JL Gruppen Holding Viby ApS.Se mere
18. juniEndring i eierkretsenJL GRUPPEN VIBY ApSTorben Kjelsmark er ikke lenger registrert som reell eier av JL GRUPPEN VIBY ApS.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 4,5 mio.Risskov El & VVS & Ventilation ApSRisskov El & VVS & Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarTorben Kjelsmark forlater ledelsenJL GRUPPEN VIBY ApSTorben Kjelsmark forlater ledelsen for JL GRUPPEN VIBY ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. februarTorben Kjelsmark forlater ledelsenJL Gruppen Holding Viby ApSTorben Kjelsmark forlater ledelsen for JL Gruppen Holding Viby ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONJL Gruppen Holding Viby ApSTidligere status: Normal. Torben Kjelsmark eier 50% av virksomheten.Se mere
29. februarNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONJL GRUPPEN VIBY ApSTidligere status: Normal. Torben Kjelsmark eier 50% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023AdresseendringKÆRHUSVEJ 4 ApSKÆRHUSVEJ 4 ApS flytter fra Viby J til Horsens. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 126.136 T. KJELSMARK HOLDING ApST. KJELSMARK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Underskudd på DKK 325.015 JL Gruppen Holding Viby ApSJL Gruppen Holding Viby ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Underskudd på DKK 392.419 JL GRUPPEN VIBY ApSJL GRUPPEN VIBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2023Endring i eierkretsenJL Gruppen Holding Viby ApSTorben Kjelsmark registrert som reell eier av JL Gruppen Holding Viby ApS.Se mere
11. august 2023Endring i eierkretsenJL GRUPPEN VIBY ApSTorben Kjelsmark registrert som reell eier av JL GRUPPEN VIBY ApS.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 651.780 KÆRHUSVEJ 4 ApSKÆRHUSVEJ 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Risskov El & VVS & Ventilation ApSRisskov El & VVS & Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Endring i eierkretsenKÆRHUSVEJ 4 ApSTorben Kjelsmark øker sitt reelle eierskap av KÆRHUSVEJ 4 ApS.Se mere
12. desember 2022AdresseendringJL GRUPPEN VIBY ApSJL GRUPPEN VIBY ApS flytter fra Viby J til Horsens. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022AdresseendringJL Gruppen Holding Viby ApSJL Gruppen Holding Viby ApS flytter fra Viby J til Horsens. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022AdresseendringRisskov El & VVS & Ventilation ApSRisskov El & VVS & Ventilation ApS flytter fra Risskov til Skødstrup. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 501.008 T. KJELSMARK HOLDING ApST. KJELSMARK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Torben Kjelsmark er medlem af ledelsen.Se mere