25. april 2023Endring i eierkretsenContact Nordic ApSTorben Landin er ikke lenger registrert som reell eier av Contact Nordic ApS.Se mere
22. november 2022Ny status UNDER KONKURSContact Nordic ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Torben Landin eier 50% av virksomheten.Se mere
23. august 2022Torben Landin forlater ledelsenContact Nordic ApSTorben Landin forlater ledelsen for Contact Nordic ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGContact Nordic ApSTidligere status: Normal. Torben Landin eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 5.920 Contact Nordic ApSContact Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Landin er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2021Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Contact Nordic ApSTidligere bransje: Reklamebureauer. Torben Landin er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Endring i eierkretsenTrust Nordic IVSTorben Landin er ikke lenger registrert som reell eier av Trust Nordic IVS.Se mere
27. januar 2020Torben Landin slutter som adm. direktørTrust Nordic IVSTorben Landin slutter som adm. direktør i Trust Nordic IVS.Se mere
27. januar 2020Ny status UNDER KONKURSTrust Nordic IVSTidligere status: Normal. Torben Landin eier 50% av virksomheten.Se mere
20. januar 2020StiftelseContact Nordic ApSContact Nordic ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Torben Landin er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019AdresseendringTrust Nordic IVSTrust Nordic IVS flytter fra Brøndby til Herlev. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 141.423 Trust Nordic IVSTrust Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 876 Trust Nordic IVSTrust Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2018AdresseendringTrust Nordic IVSTrust Nordic IVS flytter fra Valby til Brøndby. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2017Overskudd på DKK 25.493 Trust Nordic IVSTrust Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2016 til 31. desember 2016. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenTrust Nordic IVSTorben Landin registrert som reell eier av Trust Nordic IVS.Se mere
21. desember 2016AdresseendringTrust Nordic IVSTrust Nordic IVS flytter til ny adresse i Valby. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2016StiftelseTrust Nordic IVSTrust Nordic IVS stiftes i bransjen reklamebureauer. Torben Landin er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2011Torben Landin forlater styretDIALOGUE ONE A/STorben Landin forlater styret for DIALOGUE ONE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
28. september 2011Torben Landin forlater ledelsenWINDELBORG HOLDING ApSTorben Landin forlater ledelsen for WINDELBORG HOLDING ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere