1. juliOverskudd på DKK 1,2 mio.JUST JENSEN A/SJUST JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 248.279 EP & MS EJENDOMME A/SEP & MS EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
24. aprilUnderskudd på DKK 6.640 LUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApSLUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 456.568 JANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKABJANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. marsUnderskudd på DKK 208.839 FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Torben Lund er styreleder.Se mere
20. februarSandie Brogaard Kamper Smidt-Hansen blir med i styretFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FSandie Brogaard Kamper Smidt-Hansen blir med i styret for FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F. Torben Lund er fortsatt styreleder.Se mere
20. februarMerete Brogaard Hansen forlater ledelsenFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FMerete Brogaard Hansen forlater ledelsen for FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F etter en periode på 10 år. Torben Lund er styreleder.Se mere
20. februarPeter Brogaard Kamper Smidt-Hansen blir adm. direktørFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FPeter Brogaard Kamper Smidt-Hansen blir adm. direktør i FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F. Torben Lund er styreleder.Se mere
31. oktober 2023Overskudd på DKK 428.964 BEYER & JENSEN A/SBEYER & JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 260.685 EP & MS EJENDOMME A/SEP & MS EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 951.867 JUST JENSEN A/SJUST JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
28. mars 2023Overskudd på DKK 986.304 LUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApSLUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023Overskudd på DKK 501.534 JANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKABJANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2023Underskudd på DKK 225.611 FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Torben Lund er styreleder.Se mere
4. november 2022Underskudd på DKK 90.202 BEYER & JENSEN A/SBEYER & JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 567.713 JUST JENSEN A/SJUST JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 175.697 EP & MS EJENDOMME A/SEP & MS EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Torben Lund er styreleder.Se mere
13. april 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.JANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKABJANTZEN & LUND, ADVOKATANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2022Overskudd på DKK 879.554 LUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApSLUND EGEDAL HOLDING ADVOKAT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Underskudd på DKK 300.772 FALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING FFALSTER BO AKTIESELSKAB. NYKØBING F offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Torben Lund er styreleder.Se mere