11. juliAdresseendringEJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS flytter fra Havdrup til Tune. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 13.468 EJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
26. aprilOverskudd på DKK 7.681 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilUnderskudd på DKK 38.876 NORDISC DISTRIBUTION ApSNORDISC DISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Underskudd på DKK 6.875 NORDISC DISTRIBUTION ApSNORDISC DISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 4.256 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 22.902 EJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022AdresseendringNCH A/SNCH A/S flytter fra Humlebæk til Hillerød. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2022Underskudd på DKK 5.241 NORDISC DISTRIBUTION ApSNORDISC DISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 368.909 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022AdresseendringEJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS flytter fra Humlebæk til Havdrup. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022AdresseendringEjendomsselskabet af 1999 I/SEjendomsselskabet af 1999 I/S flytter fra Humlebæk til Hillerød. Torben Morell eier 50% av virksomheten.Se mere
31. januar 2022Underskudd på DKK 9.675 EJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 69.299 EJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2021Overskudd på DKK 97.747 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Underskudd på DKK 6.876 NORDISC DISTRIBUTION ApSNORDISC DISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 21.729 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Underskudd på DKK 6.875 NORDISC DISTRIBUTION ApSNORDISC DISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2020Overskudd på DKK 129.551 EJENDOMSSELSKABET BGV ApSEJENDOMSSELSKABET BGV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 28.573 NCH A/SNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Morell er medlem af ledelsen.Se mere