18. mars 2011Torben Nielsen forlater styretROHDE´S A/STorben Nielsen forlater styret for ROHDE´S A/S etter en periode på 9 år.Se mere
15. februar 2011Torben Nielsen forlater ledelsenTN MARSLEV HOLDING ApSTorben Nielsen forlater ledelsen for TN MARSLEV HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
23. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2010Ny bransje: Finansielle holdingselskaberTN MARSLEV HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af andre etårige afgrøderROHDE´S A/STidligere bransje: Gartnerier. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2007Nye navn i styretROHDE´S A/S2 nye medlemmer blir med i styret for ROHDE´S A/S. Torben Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. september 2007Sanne Rohde Vive blir med i ledelsenROHDE´S A/SSanne Rohde Vive erstatter Flemming Rohde i ledelsen for ROHDE´S A/S etter en periode på 5 år. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2007AdresseendringTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS flytter til ny adresse i Marslev. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortROHDE´S A/SROHDE´S A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Torben Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortTN MARSLEV HOLDING ApSTN MARSLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Torben Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere