27. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
8. november 2023Overskudd på DKK 95.887 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023AdresseendringSVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S flytter fra Taastrup til Hedehusene. Torben Nissen er styreleder.Se mere
11. november 2022Overskudd på DKK 599.680 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 66.535 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2021Overskudd på DKK 237.137 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 67.149 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 102.666 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
6. oktober 2020Overskudd på DKK 98.521 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020AdresseendringSVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S flytter fra Køge til Taastrup. Torben Nissen er styreleder.Se mere
30. oktober 2019Overskudd på DKK 369.283 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
29. oktober 2019Underskudd på DKK 12.815 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018Overskudd på DKK 484.966 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
24. september 2018Overskudd på DKK 88.227 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2018Helle Bech blir med i styretSVANE SPEDITION A/SHelle Bech erstatter Poul-Erik Hansen i styret for SVANE SPEDITION A/S etter en periode på 7 år. Torben Nissen er fortsatt styreleder.Se mere
3. januar 2018Underskudd på DKK 114.965 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Torben Nissen er styreleder.Se mere
9. september 2017Overskudd på DKK 48.183 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2016Overskudd på DKK 129.699 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere
21. oktober 2016Overskudd på DKK 36.572 TORBEN NISSEN ApSTORBEN NISSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Torben Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2015Overskudd på DKK 932.216 SVANE SPEDITION A/SSVANE SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Torben Nissen er styreleder.Se mere