30. mars 1999Anna Lise Kjærsgaard Kristensen blir med i styretCHRISTIANSLUND A/SAnna Lise Kjærsgaard Kristensen erstatter Torben Nørgaard i styret for CHRISTIANSLUND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. mars 1999Ruth Kristensen blir med i ledelsenCHRISTIANSLUND A/SRuth Kristensen erstatter Torben Nørgaard i ledelsen for CHRISTIANSLUND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortCHRISTIANSLUND A/SCHRISTIANSLUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortCHRISTIANSLUND A/SCHRISTIANSLUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortCHRISTIANSLUND A/SCHRISTIANSLUND A/S offentliggjør regnskap for perioden 14. februar 1995 til 31. desember 1995. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 1996Kiss Faaborg Kristensen blir med i styretCHRISTIANSLUND A/SKiss Faaborg Kristensen blir med i styret for CHRISTIANSLUND A/S. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 1995Svend Erik Faaborg Kristensen forlater styretCHRISTIANSLUND A/SSvend Erik Faaborg Kristensen forlater styret for CHRISTIANSLUND A/S etter en periode på 3 måneder. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 1995StiftelseCHRISTIANSLUND A/SCHRISTIANSLUND A/S stiftes i bransjen kornavl. Torben Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere