INVESTERINGSAKTIESELSKABET ACCEPTOR offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Torben Paul Lenzberg er medlem af ledelsen.
INVESTERINGSAKTIESELSKABET ACCEPTOR offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Torben Paul Lenzberg er medlem af ledelsen.