1. juniUnderskudd på DKK 24.384 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juniUnderskudd på DKK 20.728 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. maiOverskudd på DKK 23 mio.EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juli 2023Nye navn i styretEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT2 nye medlemmer blir med i styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 36.615 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 12.276 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 25 mio.EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 24.381 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 3.547 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mai 2022Overskudd på DKK 28 mio.EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mai 2022Finn Olesen forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTFinn Olesen forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT etter en periode på 2 år. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 17 mio.EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juni 2021Malene Rosing Hansen blir med i styretEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTMalene Rosing Hansen erstatter Nikolaj Henry Jakob Ezekiassen i styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT etter en periode på 1 år. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2021Underskudd på DKK 1.256 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 39.243 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere
1. september 2020Underskudd på DKK 54.440 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere
26. august 2020Underskudd på DKK 940 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2020Torben Pauls blir adm. direktørEJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUTTorben Pauls erstatter Jette Larsen som adm. direktør i EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT.Se mere
21. juni 2019Underskudd på DKK 41 PHI CONTAINERS ApSPHI CONTAINERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Pauls er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2019Underskudd på DKK 37.508 NORTH BUSINESS ApSNORTH BUSINESS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Pauls eier 50% av virksomheten.Se mere