5. septemberStiftelseByggefirmaet GRT ApSByggefirmaet GRT ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Torben Robert Algren Jacobsen eier 35,5% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 143.672 FJ Group ApSFJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Robert Algren Jacobsen eier 35,5% av virksomheten.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 42.383 FORST TEAM PRODUKTION ApSFORST TEAM PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023Overskudd på DKK 23.444 TORBEN JACOBSEN HOLDING ApSTORBEN JACOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 27.991 FJ Group ApSFJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Robert Algren Jacobsen eier 35,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Endring i eierkretsenFJ Group ApSTorben Robert Algren Jacobsen øker sitt reelle eierskap av FJ Group ApS.Se mere
21. november 2022Overskudd på DKK 56.596 TORBEN JACOBSEN HOLDING ApSTORBEN JACOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 101.769 FORST TEAM PRODUKTION ApSFORST TEAM PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022AdresseendringFJ Group ApSFJ Group ApS flytter til ny adresse i Juelsminde. Torben Robert Algren Jacobsen eier 33% av virksomheten.Se mere
26. juli 2022AdresseendringFJ Group ApSFJ Group ApS flytter til ny adresse i Juelsminde. Torben Robert Algren Jacobsen eier 33% av virksomheten.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 435.630 FJ Group ApSFJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Robert Algren Jacobsen eier 33% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Endring i eierkretsenFJ Huse ApSTorben Robert Algren Jacobsen er ikke lenger registrert som reell eier av FJ Huse ApS.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 122.675 TORBEN JACOBSEN HOLDING ApSTORBEN JACOBSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 226.921 FORST TEAM PRODUKTION ApSFORST TEAM PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 44.000 FJ Group ApSFJ Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. oktober 2019 til 31. desember 2020. Torben Robert Algren Jacobsen eier 33% av virksomheten.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 338.837 FJ Huse ApSFJ Huse ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. oktober 2019 til 31. desember 2020. Torben Robert Algren Jacobsen eier 16,8% av virksomheten.Se mere
21. juni 2021Endring i eierkretsenFJ Huse ApSTorben Robert Algren Jacobsen reduserer sitt reelle eierskap av FJ Huse ApS.Se mere
18. juni 2021Endring i eierkretsenFJ Huse ApSTorben Robert Algren Jacobsen reduserer sitt reelle eierskap av FJ Huse ApS.Se mere
10. juni 2021Endring i eierkretsenFJ Huse ApSPeter Sjøgaard Dodd registrert som reell eier av FJ Huse ApS. Torben Robert Algren Jacobsen eier fortsat 33% av virksomheten.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 269.289 FORST TEAM PRODUKTION ApSFORST TEAM PRODUKTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Robert Algren Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere