28. desember 2023Overskudd på DKK 80.049 SNAREGADE 4 ApSSNAREGADE 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 18.001 TORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApSTORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 28.260 TORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApSTORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 76.130 SNAREGADE 4 ApSSNAREGADE 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 157.440 TORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApSTORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 168.247 SNAREGADE 4 ApSSNAREGADE 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Torben Steen Jensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/STorben Steen Jensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. mars 2021Torben Steen Jensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApSTorben Steen Jensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
15. mars 2021Torben Steen Jensen forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSENTorben Steen Jensen forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSEN etter en periode på 5 måneder.Se mere
14. desember 2020AdresseendringEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSENEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSEN flytter fra Gørlev til København K. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2020Ny status NORMALEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSENTidligere status: Under tvangsopløsning. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 406.960 TORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApSTORBEN STEEN JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 446.993 SNAREGADE 4 ApSSNAREGADE 4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torben Steen Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2020AdresseendringEJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/SEJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/S flytter fra Gørlev til København K. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere
3. november 2020AdresseendringEJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApSEJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApS flytter fra Gørlev til København K. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2020Torben Steen Jensen blir med i styretEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSENTorben Steen Jensen blir med i styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSEN.Se mere
27. oktober 2020Ejvind Pedersen blir med i ledelsenEJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSENEjvind Pedersen blir med i ledelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET TOFTEMOSEN. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2020Klaus Sell forlater styretEJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/SKlaus Sell forlater styret for EJENDOMSSELSKABET MØLLEGÅRDEN - KALUNDBORG A/S etter en periode på 42 år. Torben Steen Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2020Klaus Sell forlater styretEJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApSKlaus Sell forlater styret for EJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApS etter en periode på 13 år. Torben Steen Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 2020Klaus Sell slutter som adm. direktørEJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApSKlaus Sell slutter som adm. direktør i EJENDOMSSELSKABET LINDEGADE ApS. Torben Steen Jensen er medlem av styret.Se mere