20. august 2021Torben Steen Simonsen forlater styretDANTWIN A/STorben Steen Simonsen forlater styret for DANTWIN A/S etter en periode på 23 år.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 954.804 DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
30. september 2019Endring i eierkretsenDANTWIN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av DANTWIN A/S. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
27. september 2019Overskudd på DKK 4,6 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2019Preben Thinggaard Sørensen forlater ledelsenDANTWIN A/SPreben Thinggaard Sørensen forlater ledelsen for DANTWIN A/S etter en periode på 34 år. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2019Thomas Thinggaard Sørensen blir adm. direktørDANTWIN A/SThomas Thinggaard Sørensen blir adm. direktør i DANTWIN A/S. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
12. september 2018Overskudd på DKK 5,2 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2017Overskudd på DKK 4,9 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
20. september 2017Børge Ulrich Rasmussen blir med i styretDANTWIN A/SBørge Ulrich Rasmussen erstatter Kenneth Brønlund i styret for DANTWIN A/S etter en periode på 9 år. Torben Steen Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. september 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
22. september 2015Overskudd på DKK 4,4 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
11. september 2014Overskudd på DKK 3,6 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2013Overskudd på DKK 3,2 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2012Overskudd på DKK 2,3 mio.DANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
19. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortDANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2010Endring i eierkretsenDANTWIN A/S2 nye personer registrert som reelle eier av DANTWIN A/S. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortDANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
2. mars 2010Erling Steen Christensen blir ny styrelederDANTWIN A/SErling Steen Christensen erstatter Peter Hageman Christensen som styreleder hos DANTWIN A/S etter en periode på 2 år. Torben Steen Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortDANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortDANTWIN A/SDANTWIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Torben Steen Simonsen er medlem av styret.Se mere