29. september 1994Torben Tropp Larsen forlater styretFAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/STorben Tropp Larsen forlater styret for FAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. september 1994Torben Tropp Larsen forlater ledelsenFAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/STorben Tropp Larsen forlater ledelsen for FAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. desember 1992Torben Tropp Larsen forlater ledelsenApS TTL AF 26.10.1992Torben Tropp Larsen forlater ledelsen for ApS TTL AF 26.10.1992 etter en periode på 16 år.Se mere
12. november 1992Nytt navn: ApS TTL AF 26.10.1992FAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL ApSFAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL ApS skifter navn til ApS TTL AF 26.10.1992. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1992Nytt navn: FAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/SA/S PSE NR. 4634A/S PSE NR. 4634 skifter navn til FAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL A/S. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 1992Flere forlater styretA/S PSE NR. 46343 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4634. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4634Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4634 etter en periode på 9 måneder. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1992StiftelseA/S PSE NR. 4634A/S PSE NR. 4634 stiftes i bransjen byggemarkeder. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1976StiftelseFAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL ApSFAXE SAVVÆRK OG TØMMERHANDEL ApS stiftes i bransjen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Torben Tropp Larsen er medlem af ledelsen.Se mere