28. juniOverskudd på DKK 265.040 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 280.016 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 292.228 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 364.499 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 467.571 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 472.607 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 354.460 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 562.997 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020Overskudd på DKK 215.299 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 70.358 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2019Overskudd på DKK 97.195 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 213.045 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 172.419 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 209.602 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2018AdresseendringSt. Rådhusgade 2 I/SSt. Rådhusgade 2 I/S flytter fra Padborg til Sønderborg. Torben Truelsegaard eier 50% av virksomheten.Se mere
29. desember 2017AdresseendringDIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS flytter fra Padborg til Sønderborg. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2017AdresseendringDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S flytter fra Padborg til Sønderborg. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2017Endring i eierkretsenSt. Rådhusgade 2 I/STorben Truelsegaard registrert som reell eier av St. Rådhusgade 2 I/S.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 72.738 DIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/SDIRKS. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2017Overskudd på DKK 63.413 DIRKS HOLDING ApSDIRKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Torben Truelsegaard er medlem af ledelsen.Se mere