18. septemberOverskudd på DKK 48 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. septemberNye navn i styretCapHold inv 5 ApS6 nye medlemmer blir med i styret for CapHold inv 5 ApS. Torben Yde Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberTorben Yde Jensen forlater styretGAVEFABRIKKEN A/STorben Yde Jensen forlater styret for GAVEFABRIKKEN A/S etter en periode på 1 år.Se mere
5. septemberNye navn i styretMidCap inv 5 ApS6 nye medlemmer blir med i styret for MidCap inv 5 ApS. Torben Yde Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberTorben Yde Jensen blir med i ledelsenCapHold inv 5 ApSTorben Yde Jensen blir med i ledelsen for CapHold inv 5 ApS.Se mere
5. septemberTorben Yde Jensen blir med i ledelsenMidCap inv 5 ApSTorben Yde Jensen blir med i ledelsen for MidCap inv 5 ApS.Se mere
5. septemberEndring i eierkretsenCapHold inv 5 ApSNikolai Kiim registrert som reell eier av CapHold inv 5 ApS. Torben Yde Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberEndring i eierkretsenMidCap inv 5 ApSNikolai Kiim registrert som reell eier av MidCap inv 5 ApS. Torben Yde Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberEndring i eierkretsenGAVEFABRIKKEN A/SNikolai Kiim reduserer sitt reelle eierskap av GAVEFABRIKKEN A/S. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. septemberAdresseendringGAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S flytter til ny adresse i Valby. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 38 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2023Torben Yde Jensen blir med i styretGAVEFABRIKKEN A/STorben Yde Jensen blir med i styret for GAVEFABRIKKEN A/S.Se mere
1. september 2023Nikolai Kiim forlater ledelsenGAVEFABRIKKEN A/SNikolai Kiim forlater ledelsen for GAVEFABRIKKEN A/S etter en periode på 7 år. Torben Yde Jensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 24 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. august 2022Sofie Goos Hansen blir med i styretGAVEFABRIKKEN A/SSofie Goos Hansen erstatter Heidi Møller i styret for GAVEFABRIKKEN A/S etter en periode på 4 år. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. oktober 2021Overskudd på DKK 29 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. januar 2021Overskudd på DKK 7,9 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april 2020. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2019Overskudd på DKK 13 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. desember 2018 · Finans.dkDisse firmajulegaver hitter i årHan fungerer som udviklingsdirektør, mens Torben Yde Jensen er adm. direktør. Les artikkel
31. august 2018Overskudd på DKK 7,8 mio.GAVEFABRIKKEN A/SGAVEFABRIKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Torben Yde Jensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere