10. septemberUnderskudd på NOK 911.964 KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Tore Hulgaard er styreleder.Se mere
8. septemberErstatning i styretKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S4 endringer i styret for KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S. Tore Hulgaard er fortsatt styreleder.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 21.831 TORE HULGAARD ApSTORE HULGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tore Hulgaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 25.759 BRDR. INVEST ApSBRDR. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tore Hulgaard er medlem av styret.Se mere
4. september 2023Overskudd på NOK 17.133 KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Tore Hulgaard er styreleder.Se mere
27. august 2023Erstatning i styretKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S3 endringer i styret for KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S. Tore Hulgaard er fortsatt styreleder.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 467.222 TORE HULGAARD ApSTORE HULGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tore Hulgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 474.686 BRDR. INVEST ApSBRDR. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tore Hulgaard er medlem av styret.Se mere
8. september 2022Underskudd på NOK 579.353 KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Tore Hulgaard er styreleder.Se mere
4. september 2022Lars Lindstrøm Kjems Jepsen forlater styretKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SLars Lindstrøm Kjems Jepsen forlater styret for KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S etter en periode på 2 år. Tore Hulgaard er fortsatt styreleder.Se mere
17. juni 2022Overskudd på DKK 322.192 TORE HULGAARD ApSTORE HULGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tore Hulgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 374.558 BRDR. INVEST ApSBRDR. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tore Hulgaard er medlem av styret.Se mere
28. juni 2021Underskudd på NOK 2,1 mio.KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Tore Hulgaard er styreleder.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 252.903 TORE HULGAARD ApSTORE HULGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tore Hulgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2021Erstatning i styretKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S4 endringer i styret for KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S. Tore Hulgaard er fortsatt styreleder.Se mere
21. mai 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.BRDR. INVEST ApSBRDR. INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tore Hulgaard er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.TORE HULGAARD ApSTidligere bransje: Uoplyst. Tore Hulgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BRDR. INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Tore Hulgaard er medlem av styret.Se mere
1. juli 2020Underskudd på NOK 295.637 KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/SKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Tore Hulgaard er styreleder.Se mere
28. juni 2020Tore Hulgaard blir med i styretKVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/STore Hulgaard blir med i styret for KVITÅVATN FJELLSTOGE OG HÅNDVÆRKSTUN A/S.Se mere