23. desember 2009Torleif Sixten Holmeros forlater styretCOATS DANMARK A/STorleif Sixten Holmeros forlater styret for COATS DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
23. desember 2009Torleif Sixten Holmeros forlater ledelsenCOATS DANMARK A/STorleif Sixten Holmeros forlater ledelsen for COATS DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCOATS DANMARK A/SCOATS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Torleif Sixten Holmeros er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortCOATS DANMARK A/SCOATS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Torleif Sixten Holmeros er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2007Ronan Michael Cox blir ny styrelederCOATS DANMARK A/SRonan Michael Cox erstatter Fréderic Raymond Verague som styreleder hos COATS DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Torleif Sixten Holmeros er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCOATS DANMARK A/SCOATS DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Torleif Sixten Holmeros er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2007Torleif Sixten Holmeros blir med i styretCOATS DANMARK A/STorleif Sixten Holmeros erstatter Jørgen Due Jensen i styret for COATS DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
31. mars 2007Torleif Sixten Holmeros blir med i ledelsenCOATS DANMARK A/STorleif Sixten Holmeros erstatter Jørgen Due Jensen i ledelsen for COATS DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere