27. juniUnderskudd på DKK 63.127 DryLab ApSDryLab ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. august 2022 til 31. desember 2023. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniStiftelseDryLab IT ApSDryLab IT ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniNy status UNDER KONKURSWikiFood ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Torsten Arendrup eier 100% av virksomheten.Se mere
7. maiAdresseendringDryLab ApSDryLab ApS flytter til ny adresse i København V. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilTorsten Arendrup forlater ledelsenWikiFood ApSTorsten Arendrup forlater ledelsen for WikiFood ApS etter en periode på 2 år.Se mere
29. aprilNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGWikiFood ApSTidligere status: Normal. Torsten Arendrup eier 100% av virksomheten.Se mere
17. oktober 2022AdresseendringWikiFood ApSWikiFood ApS flytter til ny adresse i København V. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022AdresseendringDryLab ApSDryLab ApS flytter til ny adresse i København V. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2022StiftelseWikiFood ApSWikiFood ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2022StiftelseDryLab ApSDryLab ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2022Torsten Arendrup forlater ledelsenSPEAKTOPIC ApSTorsten Arendrup forlater ledelsen for SPEAKTOPIC ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenSPEAKTOPIC ApSTorsten Arendrup er ikke lenger registrert som reell eier av SPEAKTOPIC ApS.Se mere
25. oktober 2021Overskudd på DKK 0 SPEAKTOPIC ApSSPEAKTOPIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2020Underskudd på DKK 3,5 mio.SPEAKTOPIC ApSSPEAKTOPIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Torsten Arendrup forlater styretSelfieworld A/STorsten Arendrup forlater styret for Selfieworld A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenSelfieworld A/STorsten Arendrup er ikke lenger registrert som reell eier av Selfieworld A/S.Se mere
3. november 2020Torsten Arendrup forlater styretCoop Garage ambaTorsten Arendrup forlater styret for Coop Garage amba etter en periode på 2 år.Se mere
30. september 2019Overskudd på DKK 11.397 SPEAKTOPIC ApSSPEAKTOPIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Torsten Arendrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2019Underskudd på EUR 98 Selfieworld A/SSelfieworld A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Torsten Arendrup eier 23,9% av virksomheten.Se mere
2. januar 2019StiftelseCoop Garage ambaCoop Garage amba stiftes i bransjen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Torsten Arendrup er styreleder.Se mere