14. juniUnderskudd på DKK 1,3 mio.Modern Dansk Digitalt Lab ApsModern Dansk Digitalt Lab Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2023AdresseendringModern Dansk Digitalt Lab ApsModern Dansk Digitalt Lab Aps flytter fra Horsens til Viby J. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 624.005 Modern Dansk Digitalt Lab ApsModern Dansk Digitalt Lab Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.Modern Dansk Digitalt Lab ApsModern Dansk Digitalt Lab Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Overskudd på DKK 356.121 Modern Dansk Digitalt Lab ApsModern Dansk Digitalt Lab Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Nytt navn: Modern Dansk Digitalt Lab ApsSCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS skifter navn til Modern Dansk Digitalt Lab Aps. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2020Lisbeth Zenia Petersen blir adm. direktørSCHMIDT DENTALKERAMIK ApSLisbeth Zenia Petersen blir adm. direktør i SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS. Torsten August Wilhelm er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 544.828 SCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 9.287 SCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2018AdresseendringSCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS flytter til ny adresse i Horsens. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2018Eelco Winandus Laurentius Gulpen blir med i ledelsenSCHMIDT DENTALKERAMIK ApSEelco Winandus Laurentius Gulpen erstatter Sisse Wellejus Hansen i ledelsen for SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS etter en periode på 2 år. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 780.209 SCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2017Overskudd på DKK 1,0 mio.SCHMIDT DENTALKERAMIK ApSSCHMIDT DENTALKERAMIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Torsten August Wilhelm er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Torsten August Wilhelm blir med i ledelsenSCHMIDT DENTALKERAMIK ApSTorsten August Wilhelm blir med i ledelsen for SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS.Se mere