30. juniUnderskudd på DKK 287.126 Nordic Science Group ApSNordic Science Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 28.302 Nordic Pharma Lab ApSNordic Pharma Lab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 11 mio.VULKAN INVEST ApSVULKAN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 3,7 mio.SAX FINANS ApSSAX FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 129.514 Geysir Holding ApSGeysir Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 107.506 Geysir Invest ApSGeysir Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 5,2 mio.REPOCEUTICALS A/SREPOCEUTICALS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiUnderskudd på DKK 11.855 SPRINGE/GESTORF VERWALTUNG ApSSPRINGE/GESTORF VERWALTUNG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiUnderskudd på DKK 8.280 SCHWANEBECK VERWALTUNG ZWEI ApSSCHWANEBECK VERWALTUNG ZWEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Endring i eierkretsenGeysir Holding ApSTorsten Bjørn registrert som reell eier av Geysir Holding ApS.Se mere
29. desember 2023Endring i eierkretsenGeysir Invest ApSTorsten Bjørn registrert som reell eier av Geysir Invest ApS.Se mere
8. november 2023Torsten Bjørn forlater ledelsenDKA EJENDOMME ApSTorsten Bjørn forlater ledelsen for DKA EJENDOMME ApS etter en periode på 13 år.Se mere
8. september 2023Endring i eierkretsenDKA EJENDOMME ApSMerete Legardh Lindblad er ikke lenger registrert som reell eier av DKA EJENDOMME ApS. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 502.072 SAX FINANS ApSSAX FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 54.499 VULKAN INVEST ApSVULKAN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 33.327 Nordic Pharma Lab ApSNordic Pharma Lab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 117.034 Nordic Science Group ApSNordic Science Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 62.595 Geysir Holding ApSGeysir Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 50.305 Geysir Invest ApSGeysir Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 7.073 SCHWANEBECK VERWALTUNG ZWEI ApSSCHWANEBECK VERWALTUNG ZWEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Bjørn er medlem af ledelsen.Se mere