6. desember 2011Torsten Jörg Martens forlater styretMSB COPENHAGEN A/STorsten Jörg Martens forlater styret for MSB COPENHAGEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMSB COPENHAGEN A/SMSB COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
2. mai 2011AdresseendringMSB COPENHAGEN A/SMSB COPENHAGEN A/S flytter fra København Ø til Randers NV. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
1. august 2010Erstatning i ledelsenMSB COPENHAGEN A/S3 endringer i ledelsen for MSB COPENHAGEN A/S. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMSB COPENHAGEN A/SMSB COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
21. mai 2010Martin Henne blir med i styretMSB COPENHAGEN A/SMartin Henne erstatter Christof Maurer i styret for MSB COPENHAGEN A/S etter en periode på 2 år. Torsten Jörg Martens er fortsatt styreleder.Se mere
25. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortMSB COPENHAGEN A/SMSB COPENHAGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2007 til 31. desember 2008. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
29. januar 2008Nytt navn: MSB COPENHAGEN A/SMATR. NR. 6 OS GREVE A/SMATR. NR. 6 OS GREVE A/S skifter navn til MSB COPENHAGEN A/S. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeMATR. NR. 6 OS GREVE A/STidligere bransje: Uoplyst. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
3. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortMATR. NR. 6 OS GREVE A/SMATR. NR. 6 OS GREVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2006 til 31. august. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
30. november 2007Torsten Jörg Martens blir med i styretMATR. NR. 6 OS GREVE A/STorsten Jörg Martens blir med i styret for MATR. NR. 6 OS GREVE A/S.Se mere
30. november 2007Erstatning i ledelsenMATR. NR. 6 OS GREVE A/S3 endringer i ledelsen for MATR. NR. 6 OS GREVE A/S. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere
30. november 2007AdresseendringMATR. NR. 6 OS GREVE A/SMATR. NR. 6 OS GREVE A/S flytter fra Køge til København Ø. Torsten Jörg Martens er styreleder.Se mere