23. maiOverskudd på DKK 1.846 SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDSAMSØ IVÆRKSÆTTERFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 78.738 AN-JO HOLDING ApSAN-JO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 130.521 XX Samsø ApSXX Samsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 19.675 XY ApSXY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2023Underskudd på DKK 414.945 MKOM DANMARK ApSMKOM DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Underskudd på DKK 32.327 SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDSAMSØ IVÆRKSÆTTERFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
26. januar 2023Overskudd på DKK 15.882 AN-JO HOLDING ApSAN-JO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Torsten Michael Svinth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. januar 2023Underskudd på DKK 349.074 MKOM DANMARK ApSMKOM DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 18.086 XY ApSXY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Underskudd på DKK 74.761 XX Samsø ApSXX Samsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2022Underskudd på DKK 583 SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDSAMSØ IVÆRKSÆTTERFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 492.955 XX Samsø ApSXX Samsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 442.341 AN-JO HOLDING ApSAN-JO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 86.706 XY ApSXY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Underskudd på DKK 356.524 MKOM DANMARK ApSMKOM DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Underskudd på DKK 48.736 SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDSAMSØ IVÆRKSÆTTERFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
8. februar 2021Ny bransje: Andre organisationer og foreninger i.a.n.SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SAMSØ IVÆRKSÆTTERFONDTidligere bransje: Uoplyst. Torsten Michael Svinth er medlem av styret.Se mere
17. desember 2020Underskudd på DKK 532.440 AN-JO HOLDING ApSAN-JO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. desember 2020Underskudd på DKK 187.527 XX Samsø ApSXX Samsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Torsten Michael Svinth er medlem af ledelsen.Se mere