4. juliOverskudd på DKK 45.258 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
9. juniOverskudd på DKK 179 Cubel Holding ApSCubel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 234.268 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2023Underskudd på DKK 1.721 Cubel Holding ApSCubel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022Underskudd på DKK 254.243 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2022Underskudd på DKK 6.518 Cubel Holding ApSCubel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Torsten Stistrup Cubel forlater ledelsenCubel IVSTorsten Stistrup Cubel forlater ledelsen for Cubel IVS etter en periode på 4 år.Se mere
2. desember 2021Endring i eierkretsenCubel IVSTorsten Stistrup Cubel er ikke lenger registrert som reell eier av Cubel IVS.Se mere
13. juli 2021Overskudd på DKK 5.066 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Torsten Stistrup Cubel forlater ledelsenAarhus Echo IVSTorsten Stistrup Cubel forlater ledelsen for Aarhus Echo IVS etter en periode på 4 år.Se mere
8. mars 2021Ny selskapsform AnpartsselskabCubel Holding ApSCubel Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Cubel Holding ApS. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Overskudd på DKK 167 Aarhus Echo IVSAarhus Echo IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2019 til 27. september 2020. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Underskudd på DKK 1.705 Cubel IVSCubel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Underskudd på DKK 13.521 Cubel Holding IVSCubel Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2020Underskudd på DKK 4.430 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Underskudd på DKK 1.560 Cubel Holding IVSCubel Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Underskudd på DKK 1.376 Cubel IVSCubel IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2020Underskudd på DKK 28.493 Aarhus Echo IVSAarhus Echo IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2018 til 27. september 2019. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Underskudd på DKK 8.906 Spanra ApSSpanra ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. oktober 2017 til 31. desember 2018. Torsten Stistrup Cubel er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2019 · Horsens FolkebladSe Danmark: Tag med fotograferne tilbage gennem martsTorsten Stistrup Cubel står i spidsen for virksomheden Spanra, som håndterer og udnytter rettigheder for kunstnere. Les artikkel