18. september 2007Tove Gerda Larsen forlater ledelsenHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSTove Gerda Larsen forlater ledelsen for HJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS etter en periode på 17 år.Se mere
29. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2004 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2003 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2002 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSHJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1991Nytt navn: HJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApSVICH 2693 ApSVICH 2693 ApS skifter navn til HJØRRING DENTAL LABORATORIUM ApS. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1991Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 2693 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 2693 ApS etter en periode på 7 måneder. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1990StiftelseVICH 2693 ApSVICH 2693 ApS stiftes i bransjen fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr. Tove Gerda Larsen er medlem af ledelsen.Se mere