1. september 2000Tove Hansen forlater styretB4 FINANS ApSTove Hansen forlater styret for B4 FINANS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortB4 FINANS ApSB4 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Tove Hansen er styreleder.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortB4 FINANS ApSB4 FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. desember 1997. Tove Hansen er styreleder.Se mere
31. desember 1997Tove Hansen blir ny styrelederB4 FINANS ApSTove Hansen erstatter Bo Bahrt Hansen som styreleder hos B4 FINANS ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere