24. oktober 2019 · Vestnyt.dkTorsdagens korte nyheder fra Ringkøbing-SkjernHun afløser Tove Holk. Les artikkel
23. oktober 2019Louise Holk blir med i ledelsenDALAGERGÅRD ApSLouise Holk erstatter Tove Holk i ledelsen for DALAGERGÅRD ApS etter en periode på 7 år.Se mere
23. oktober 2019Louise Holk blir med i ledelsenDalagergård Holding 2 ApSLouise Holk erstatter Tove Holk i ledelsen for Dalagergård Holding 2 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. oktober 2019Louise Holk blir med i ledelsenDALAGERGÅRD HOLDING ApSLouise Holk erstatter Tove Holk i ledelsen for DALAGERGÅRD HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
30. januar 2019Endring i eierkretsenDALAGERGÅRD ApSTove Holk er ikke lenger registrert som reell eier av DALAGERGÅRD ApS.Se mere
30. januar 2019Endring i eierkretsenDalagergård Holding 2 ApSTove Holk er ikke lenger registrert som reell eier av Dalagergård Holding 2 ApS.Se mere
30. januar 2019Endring i eierkretsenDALAGERGÅRD HOLDING ApSTove Holk er ikke lenger registrert som reell eier av DALAGERGÅRD HOLDING ApS.Se mere
5. november 2018Overskudd på DKK 332.719 DALAGERGÅRD HOLDING ApSDALAGERGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2018Overskudd på DKK 65.218 DALAGERGÅRD ApSDALAGERGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2018Endring i eierkretsenDALAGERGÅRD HOLDING ApSTove Holk er ikke lenger registrert som reell eier av DALAGERGÅRD HOLDING ApS.Se mere
22. august 2018StiftelseDalagergård Holding 2 ApSDalagergård Holding 2 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2017Overskudd på DKK 484.679 DALAGERGÅRD HOLDING ApSDALAGERGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2017Underskudd på DKK 3.988 DALAGERGÅRD ApSDALAGERGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2016Overskudd på DKK 672.143 DALAGERGÅRD HOLDING ApSDALAGERGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2016Overskudd på DKK 130.965 DALAGERGÅRD ApSDALAGERGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2016AdresseendringDALAGERGÅRD HOLDING ApSDALAGERGÅRD HOLDING ApS flytter til ny adresse i Skjern. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2016AdresseendringDALAGERGÅRD ApSDALAGERGÅRD ApS flytter til ny adresse i Skjern. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2015Underskudd på DKK 300.725 DALAGERGÅRD HOLDING ApSDALAGERGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2015Underskudd på DKK 342.483 DALAGERGÅRD ApSDALAGERGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Tove Holk er medlem af ledelsen.Se mere