31. mai 2017Tove Jørgensen forlater styretHALL TRADING A/STove Jørgensen forlater styret for HALL TRADING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. desember 2016Regnskap for 2016 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2015Overskudd på DKK 1,6 mio.HALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2015Endring i eierkretsenHALL TRADING A/S4 nye personer registrert som reelle eier av HALL TRADING A/S. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.HALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2015Kurt Aksel Vilhelm Hall Jørgensen blir med i styretHALL TRADING A/SKurt Aksel Vilhelm Hall Jørgensen blir med i styret for HALL TRADING A/S. Tove Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 2015Kurt Aksel Vilhelm Hall Jørgensen forlater ledelsenHALL TRADING A/SKurt Aksel Vilhelm Hall Jørgensen forlater ledelsen for HALL TRADING A/S etter en periode på 38 år. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2014Overskudd på DKK 860.239 HALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
13. februar 2013Overskudd på DKK 1,5 mio.HALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. november 2012AdresseendringHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S flytter til ny adresse i Helsingør. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.HALL TRADING A/STidligere bransje: Stearinlysfabrikker. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortHALL TRADING A/SHALL TRADING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2006Tove Jørgensen blir med i styretHALL TRADING A/STove Jørgensen blir med i styret for HALL TRADING A/S.Se mere
9. mai 2006Dan Kurt Hall Jørgensen blir med i ledelsenHALL TRADING A/SDan Kurt Hall Jørgensen blir med i ledelsen for HALL TRADING A/S. Tove Jørgensen er medlem av styret.Se mere