21. oktober 2014Trine Beck Johansen forlater styretBIOMIO A/STrine Beck Johansen forlater styret for BIOMIO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. oktober 2014Trine Beck Johansen forlater ledelsenTRINE JOHANSEN ApSTrine Beck Johansen forlater ledelsen for TRINE JOHANSEN ApS etter en periode på 10 år.Se mere
26. august 2014Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTRINE JOHANSEN ApSTidligere status: Normal. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2014Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBIOMIO A/STidligere status: Normal. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BIOMIO A/STidligere bransje: Restauranter. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2013Underskudd på DKK 5.893 TRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2013Overskudd på DKK 2.204 BIOMIO A/SBIOMIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBIOMIO A/SBIOMIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBIOMIO A/SBIOMIO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Karsten Eyvind Hoydal slutter som adm. direktørBIOMIO A/SKarsten Eyvind Hoydal slutter som adm. direktør i BIOMIO A/S. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Trine Beck Johansen blir med i styretBIOMIO A/STrine Beck Johansen erstatter Karsten Eyvind Hoydal i styret for BIOMIO A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. juni 2011Lars Svensen blir med i ledelsenBIOMIO A/SLars Svensen blir med i ledelsen for BIOMIO A/S. Trine Beck Johansen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2008AdresseendringTRINE JOHANSEN ApSTRINE JOHANSEN ApS flytter fra Tønder til Højer. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2008Nytt navn: TRINE JOHANSEN ApSVICTORIA TØNDER ApSVICTORIA TØNDER ApS skifter navn til TRINE JOHANSEN ApS. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortVICTORIA TØNDER ApSVICTORIA TØNDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Trine Beck Johansen er medlem af ledelsen.Se mere