1. juliUnderskudd på DKK 31 mio.BANGS GÅRD A/SBANGS GÅRD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 5,2 mio.Kongensgade 88-90 P/SKongensgade 88-90 P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 17 mio.MORS LARSEN A/SMORS LARSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er styreleder.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 17 mio.Mors Larsen Holding ApSMors Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 67.155 A. Mors Larsen Holding ApSA. Mors Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 67.154 J. Mors Larsen Holding ApSJ. Mors Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 67.158 K. Mors Larsen Holding ApSK. Mors Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trine Mors Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. marsAdresseendringKongensgade 88-90 P/SKongensgade 88-90 P/S flytter fra Risskov til Esbjerg. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
22. marsMia Dam Karkov blir med i styretKongensgade 88-90 P/SMia Dam Karkov erstatter Anders Horsbøl i styret for Kongensgade 88-90 P/S etter en periode på 4 måneder. Trine Mors Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. marsMia Dam Karkov blir med i styretBANGS GÅRD A/SMia Dam Karkov erstatter Anders Horsbøl i styret for BANGS GÅRD A/S etter en periode på 2 måneder. Trine Mors Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. marsMads Dam Jensen blir med i ledelsenKongensgade 88-90 P/SMads Dam Jensen erstatter Bünyamin Simsek i ledelsen for Kongensgade 88-90 P/S etter en periode på 4 måneder. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
22. marsEndring i eierkretsenBANGS GÅRD A/SLars-Erik Mors Larsen øker sitt reelle eierskap av BANGS GÅRD A/S. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
22. marsEndring i eierkretsenKongensgade 88-90 P/SLars-Erik Mors Larsen øker sitt reelle eierskap av Kongensgade 88-90 P/S. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
5. februarAnders Horsbøl blir med i styretBANGS GÅRD A/SAnders Horsbøl erstatter Søren Hampen Kristensen i styret for BANGS GÅRD A/S etter en periode på 2 år. Trine Mors Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. november 2023Anders Horsbøl blir med i styretKongensgade 88-90 P/SAnders Horsbøl erstatter Søren Hampen Kristensen i styret for Kongensgade 88-90 P/S etter en periode på 4 år. Trine Mors Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. november 2023Bünyamin Simsek blir med i ledelsenKongensgade 88-90 P/SBünyamin Simsek erstatter Søren Hampen Kristensen i ledelsen for Kongensgade 88-90 P/S etter en periode på 4 år. Trine Mors Larsen er medlem av styret.Se mere
8. august 2023Trine Mors Larsen blir med i styretMORS LARSEN A/STrine Mors Larsen blir med i styret for MORS LARSEN A/S.Se mere
8. august 2023Trine Mors Larsen forlater ledelsenMORS LARSEN A/STrine Mors Larsen forlater ledelsen for MORS LARSEN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
8. august 2023Ny selskapsform AktieselskabMORS LARSEN A/SMORS LARSEN ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til MORS LARSEN A/S. Trine Mors Larsen er styreleder.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 26 mio.Mors Larsen Holding ApSMors Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Trine Mors Larsen er medlem af ledelsen.Se mere