1. oktober 2022Endring i eierkretsenScherning-Rix ApSTrine Scherning Rix er ikke lenger registrert som reell eier av Scherning-Rix ApS.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenScherning-Rix Holding ApSTrine Scherning Rix er ikke lenger registrert som reell eier av Scherning-Rix Holding ApS.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenNew Nordic ApSTrine Scherning Rix er ikke lenger registrert som reell eier av New Nordic ApS.Se mere
12. september 2022Overskudd på DKK 14.830 New Nordic ApSNew Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
19. juni 2022Overskudd på DKK 138.025 Scherning-Rix Holding ApSScherning-Rix Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
19. juni 2022Overskudd på DKK 42.178 Scherning-Rix ApSScherning-Rix ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Flere forlater styretNew Nordic ApS2 medlemmer forlater styret for New Nordic ApS. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Martin Scherning Rix blir adm. direktørNew Nordic ApSMartin Scherning Rix erstatter Thomas Koefoed Hansen som adm. direktør i New Nordic ApS. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabScherning-Rix ApSScherning-Rix IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Scherning-Rix ApS. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabScherning-Rix Holding ApSScherning-Rix Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Scherning-Rix Holding ApS. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 34.098 New Nordic ApSNew Nordic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. juni. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
4. juli 2021Underskudd på DKK 22.145 Scherning-Rix IVSScherning-Rix IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juli 2021Overskudd på DKK 1.386 Scherning-Rix Holding IVSScherning-Rix Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juni 2021AdresseendringNew Nordic ApSNew Nordic ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
8. januar 2021Martin Scherning Rix blir med i styretNew Nordic ApSMartin Scherning Rix blir med i styret for New Nordic ApS. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
1. januar 2021Martin Scherning Rix blir adm. direktørScherning-Rix IVSMartin Scherning Rix erstatter Trine Scherning Rix som adm. direktør i Scherning-Rix IVS.Se mere
27. oktober 2020AdresseendringNew Nordic ApSNew Nordic ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere
4. september 2020Regnskap for 2019 offentligjortScherning-Rix Holding IVSScherning-Rix Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. januar 2019 til 31. desember 2019. Trine Scherning Rix eier 50% av virksomheten.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 3.532 Scherning-Rix IVSScherning-Rix IVS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar 2019 til 31. desember 2019. Trine Scherning Rix er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2020Nye navn i styretNew Nordic ApS3 nye medlemmer blir med i styret for New Nordic ApS. Trine Scherning Rix eier 12,5% av virksomheten.Se mere