23. septemberTristan Thorvald Francis blir med i styretK Francis Holding ApSTristan Thorvald Francis blir med i styret for K Francis Holding ApS.Se mere
23. septemberTristan Thorvald Francis blir med i styretFrancis Family Fund ApSTristan Thorvald Francis blir med i styret for Francis Family Fund ApS.Se mere
23. septemberTristan Thorvald Francis forlater ledelsenFrancis Family Fund ApSTristan Thorvald Francis forlater ledelsen for Francis Family Fund ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. septemberNicholas Peter Francis blir med i ledelsenK Francis Holding ApSNicholas Peter Francis erstatter Kieran Thorvald Francis i ledelsen for K Francis Holding ApS etter en periode på 3 år. Tristan Thorvald Francis er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 19 mio.Francis Family Fund ApSFrancis Family Fund ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tristan Thorvald Francis er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 5,3 mio.TTF Holding ApSTTF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tristan Thorvald Francis er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 404.102 Francis Automotive ApSFrancis Automotive ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Tristan Thorvald Francis eier 30% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Tristan Thorvald Francis blir med i ledelsenFrancis Family Fund ApSTristan Thorvald Francis blir med i ledelsen for Francis Family Fund ApS.Se mere
23. mai 2023 · VORES Hørsholm Nye virksomheder i Hørsholm i sidste månedKnow Houses ApS , Gl Hovedgade 1 A, 2970 Hørsholm Know Houses ApS tilhører branchen Køb og salg af egen fast ejendom og er ejet af Tristan Thorvald Francis og Kieran Thorvald Francis. Les artikkel
13. april 2023AdresseendringFrancis Automotive ApSFrancis Automotive ApS flytter fra København Ø til Hørsholm. Tristan Thorvald Francis eier 30% av virksomheten.Se mere
3. april 2023StiftelseKnow Houses ApSKnow Houses ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Tristan Thorvald Francis eier 40% av virksomheten.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 25.879 TTF Holding ApSTTF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tristan Thorvald Francis er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2023Underskudd på DKK 310.000 Francis Automotive ApSFrancis Automotive ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Tristan Thorvald Francis eier 30% av virksomheten.Se mere
1. februar 2023AdresseendringTTF Holding ApSTTF Holding ApS flytter fra København Ø til Hørsholm. Tristan Thorvald Francis er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022Overskudd på DKK 41 mio.TTF Holding ApSTTF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Tristan Thorvald Francis er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Underskudd på DKK 279.117 Francis Automotive ApSFrancis Automotive ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Tristan Thorvald Francis eier 30% av virksomheten.Se mere
18. mars 2021Tristan Thorvald Francis blir med i ledelsenTTF Holding ApSTristan Thorvald Francis erstatter Nicholas Peter Francis i ledelsen for TTF Holding ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
16. mars 2021Underskudd på DKK 159.966 Francis Automotive ApSFrancis Automotive ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Tristan Thorvald Francis eier 30% av virksomheten.Se mere
15. mars 2021Underskudd på DKK 3.500 TTF Holding ApSTTF Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2020 til 30. september 2020. Tristan Thorvald Francis eier 100% av virksomheten.Se mere
4. september 2020Endring i eierkretsenTTF Holding ApSTristan Thorvald Francis registrert som reell eier av TTF Holding ApS.Se mere