21. augustTroels Hellesøe-Jensen forlater ledelsenRømø Rejer ApSTroels Hellesøe-Jensen forlater ledelsen for Rømø Rejer ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGRømø Rejer ApSTidligere status: Normal. Troels Hellesøe-Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 493.343 THJ REJEFISKER ApSTHJ REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 613.362 HJEMSTED REJEFISKER ApSHJEMSTED REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januarOverskudd på DKK 30.834 HJEMSTED EJENDOMME OG UDLEJNING ApSHJEMSTED EJENDOMME OG UDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Hellesøe-Jensen eier 40% av virksomheten.Se mere
13. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skærbæk-selskabet Hjemsted Rejefisker ApSVirksomheden ledes af direktør Troels Hellesøe-Jensen. Les artikkel
13. april 2023 · ErhvervplusMinus vokser: Rømø Rejer ApS i Havneby får større minusFirmaet ledes af direktør Troels Hellesøe-Jensen. Les artikkel
13. april 2023Overskudd på DKK 217.326 HJEMSTED REJEFISKER ApSHJEMSTED REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2023Underskudd på DKK 327.725 Rømø Rejer ApSRømø Rejer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 40.770 THJ REJEFISKER ApSTHJ REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Endring i eierkretsenHJEMSTED EJENDOMME OG UDLEJNING ApSTroels Hellesøe-Jensen registrert som reell eier av HJEMSTED EJENDOMME OG UDLEJNING ApS.Se mere
22. desember 2022Lasse Guldberg Sörns forlater ledelsenRømø Rejer ApSLasse Guldberg Sörns forlater ledelsen for Rømø Rejer ApS etter en periode på 3 år. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Endring i eierkretsenRømø Rejer ApSTroels Hellesøe-Jensen øker sitt reelle eierskap av Rømø Rejer ApS.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 220.811 Rømø Rejer ApSRømø Rejer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 197.162 THJ REJEFISKER ApSTHJ REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 314.914 HJEMSTED REJEFISKER ApSHJEMSTED REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2021Underskudd på DKK 124.219 Rømø Rejer ApSRømø Rejer ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. april 2020 til 31. desember 2020. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 92.233 HJEMSTED REJEFISKER ApSHJEMSTED REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 24.116 THJ REJEFISKER ApSTHJ REJEFISKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Troels Hellesøe-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020 · Local EyesPRM / Med bæredygtighed og kvalitet i fokus: Rømø Rejer Aps åbner snart- Da jeg hørte historien om Rømø Rejer Aps skabt af Troels Hellesøe-Jensen og Lasse Guldberg Sörns, måtte jeg bare være med. Les artikkel