15. maiNye navn i styretHG Energy Group ApS2 nye medlemmer blir med i styret for HG Energy Group ApS. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiNye navn i styretHG Rental ApS2 nye medlemmer blir med i styret for HG Rental ApS. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiNye navn i styretHybridgenerator Aps2 nye medlemmer blir med i styret for Hybridgenerator Aps. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar · fyens.dkBedragerianklager, konkurstrusler og fire direktører på otte måneder: Kaotisk år i vækstvirksomhed sluttede med overskudOle Wamsler fratrådte ved nytår, så 2024 kunne starte med en helt ny administrerende direktør, nemlig Troels Jessen. Les artikkel
19. februarOverskudd på DKK 1,1 mio.HG Rental ApSHG Rental ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 40 mio.HG Energy Group ApSHG Energy Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 10 mio.Hybridgenerator ApsHybridgenerator Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra BlueKolding, Enfor og L-NetTroels Jessen er indtrådt i direktionen Hybridgenerator ApS er leverandør af hybride generatorer til vindenergi, akvakultur, forsvar og beredskab. Les artikkel
1. januarOle Wamsler slutter som adm. direktørHG Energy Group ApSOle Wamsler slutter som adm. direktør i HG Energy Group ApS. Troels Jessen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. januarOle Wamsler slutter som adm. direktørHybridgenerator ApsOle Wamsler slutter som adm. direktør i Hybridgenerator Aps. Troels Jessen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. januarTroels Jessen blir med i ledelsenHybridgenerator ApsTroels Jessen blir med i ledelsen for Hybridgenerator Aps.Se mere
1. januarTroels Jessen blir med i ledelsenHG Energy Group ApSTroels Jessen blir med i ledelsen for HG Energy Group ApS.Se mere
1. januarTroels Jessen blir med i ledelsenHG Rental ApSTroels Jessen erstatter Ole Wamsler i ledelsen for HG Rental ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
16. januar 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 2FFV Energi & Miljø A/S, FFV Varme A/S, FFV Vand A/S, FFV Spildevand A/S & FFV Renovation A/S Økonomidirektør Troels Jessen er udtrådt af direktionen for FFV Energi & Miljø A/S (kilde: Les artikkel
5. januar 2017Troels Jessen forlater ledelsenFFV VARME A/STroels Jessen forlater ledelsen for FFV VARME A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. januar 2017Troels Jessen forlater ledelsenFFV VAND A/STroels Jessen forlater ledelsen for FFV VAND A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. januar 2017Troels Jessen forlater ledelsenFFV SPILDEVAND A/STroels Jessen forlater ledelsen for FFV SPILDEVAND A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. januar 2017Troels Jessen forlater ledelsenFFV ENERGI & MILJØ A/STroels Jessen forlater ledelsen for FFV ENERGI & MILJØ A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. januar 2017Troels Jessen forlater ledelsenFFV RENOVATION A/STroels Jessen forlater ledelsen for FFV RENOVATION A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
29. august 2016John Buur Christiansen blir med i styretFFV VAND A/SJohn Buur Christiansen erstatter Poul Gøbel i styret for FFV VAND A/S etter en periode på 4 år. Troels Jessen er medlem af ledelsen.Se mere