1. maiOverskudd på DKK 4,5 mio.Kæmpegaard Invest ApSKæmpegaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Kasper Byberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 18 mio.Dansk Stillads Dominus ApSDansk Stillads Dominus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 3,4 mio.Aalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
1. marsEndring i eierkretsenAalborg Stilladser A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Aalborg Stilladser A/S. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
24. april 2023Overskudd på DKK 15 mio.Dansk Stillads Dominus ApSDansk Stillads Dominus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.Kæmpegaard Invest ApSKæmpegaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Kasper Byberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Aalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.Dansk Stillads Dominus ApSDansk Stillads Dominus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 454.310 Aalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser A/S offentliggjør regnskap for perioden 7. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 364.312 Kæmpegaard Invest ApSKæmpegaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Troels Kasper Byberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2021Kim Arne Understed Johansen forlater ledelsenAalborg Stilladser A/SKim Arne Understed Johansen forlater ledelsen for Aalborg Stilladser A/S etter en periode på 12 måneder. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
1. september 2021AdresseendringAalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser A/S flytter fra Nibe til Aalborg Øst. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 719.802 Dansk Stillads Dominus ApSDansk Stillads Dominus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
22. april 2021Underskudd på DKK 79.346 Kæmpegaard Invest ApSKæmpegaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. desember 2019 til 31. desember 2020. Troels Kasper Byberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2021 · Dagens ByggeriDansk Stillads Service gør klar til flere opgaver i industrien- Lang anciennitet viser, at vores medarbejdere brænder for virksomheden, og det giver os en klar konkurrencefordel, siger Troels Byberg. Les artikkel
20. januar 2021AdresseendringAalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser A/S flytter fra Hvidovre til Nibe. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
12. januar 2021Nytt navn: Aalborg Stilladser A/SAalborg Stilladser 2021 A/SAalborg Stilladser 2021 A/S skifter navn til Aalborg Stilladser A/S. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
7. januar 2021StiftelseAalborg Stilladser 2021 A/SAalborg Stilladser 2021 A/S stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
30. april 2020Underskudd på DKK 9.387 Dansk Stillads Dominus ApSDansk Stillads Dominus ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2019 til 31. desember 2019. Troels Kasper Byberg er medlem av styret.Se mere
21. april 2020Troels Kasper Byberg blir med i styretDansk Stillads Dominus ApSTroels Kasper Byberg blir med i styret for Dansk Stillads Dominus ApS.Se mere