24. september 2013Troels Reppien forlater ledelsenLIVA INVEST ApSTroels Reppien forlater ledelsen for LIVA INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
20. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLIVA INVEST ApSTidligere status: Normal. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2011AdresseendringLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2010Troels Reppien forlater ledelsenTR BO-BYG ApSTroels Reppien forlater ledelsen for TR BO-BYG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. oktober 2009Troels Reppien forlater ledelsenØHAVETS BYGGESELSKAB ApSTroels Reppien forlater ledelsen for ØHAVETS BYGGESELSKAB ApS etter en periode på 1 år.Se mere
20. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØHAVETS BYGGESELSKAB ApSTidligere status: Normal. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2008Ny status UNDER KONKURSTR BO-BYG ApSTidligere status: Normal. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2008Troels Reppien blir med i ledelsenØHAVETS BYGGESELSKAB ApSTroels Reppien erstatter Michael Meyn i ledelsen for ØHAVETS BYGGESELSKAB ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. august 2008AdresseendringØHAVETS BYGGESELSKAB ApSØHAVETS BYGGESELSKAB ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortTR BO-BYG ApSTR BO-BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2007 til 31. desember 2007. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2008AdresseendringTR BO-BYG ApSTR BO-BYG ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerTR BO-BYG ApSTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2007StiftelseTR BO-BYG ApSTR BO-BYG ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2007StiftelseLIVA INVEST ApSLIVA INVEST ApS stiftes i bransjen uoplyst. Troels Reppien er medlem af ledelsen.Se mere