20. mai 2019Bente Hylleberg Madsen blir med i styretPEARL STORIES A/SBente Hylleberg Madsen erstatter Tron-Ivar Kleftås i styret for PEARL STORIES A/S etter en periode på 5 år.Se mere
9. april 2018Underskudd på DKK 180.903 PEARL STORIES A/SPEARL STORIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tron-Ivar Kleftås er medlem av styret.Se mere
28. april 2017Underskudd på DKK 460.510 PEARL STORIES A/SPEARL STORIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tron-Ivar Kleftås er medlem av styret.Se mere
30. mai 2016Underskudd på DKK 467.605 PEARL STORIES A/SPEARL STORIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. oktober 2014 til 31. desember 2015. Tron-Ivar Kleftås er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2014StiftelsePEARL STORIES A/SPEARL STORIES A/S stiftes i bransjen fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter. Tron-Ivar Kleftås er medlem av styret.Se mere