2. juliUnderskudd på DKK 117.187 SHARKCELL ApSSHARKCELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trond Arild Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 8,7 mio.Computas Danmark ApSComputas Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
23. februarAdresseendringComputas Danmark ApSComputas Danmark ApS flytter til ny adresse i København V. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2023Isabelle Morstøl Øvremo blir med i styretSHARKCELL ApSIsabelle Morstøl Øvremo erstatter Nina Hele Kristoffersen i styret for SHARKCELL ApS etter en periode på 2 år. Trond Arild Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Erstatning i styretComputas Danmark ApS3 endringer i styret for Computas Danmark ApS. Trond Arild Eilertsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2023Nye navn i styretComputas Danmark ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Computas Danmark ApS. Trond Arild Eilertsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2023Lars Erik Evensen blir med i ledelsenComputas Danmark ApSLars Erik Evensen erstatter Trond Arild Eilertsen i ledelsen for Computas Danmark ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
25. april 2023Overskudd på DKK 16.274 Computas Danmark ApSComputas Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Trond Arild Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2023Overskudd på DKK 67.267 SHARKCELL ApSSHARKCELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Trond Arild Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2022Trond Arild Eilertsen blir med i ledelsenSHARKCELL ApSTrond Arild Eilertsen erstatter Frederik Uldall Brøns i ledelsen for SHARKCELL ApS etter en periode på 11 år.Se mere
6. september 2022Frederik Uldall Brøns slutter som adm. direktørComputas Danmark ApSFrederik Uldall Brøns slutter som adm. direktør i Computas Danmark ApS. Trond Arild Eilertsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
6. september 2022Lars Erik Evensen blir med i styretComputas Danmark ApSLars Erik Evensen blir med i styret for Computas Danmark ApS. Trond Arild Eilertsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2022Trond Arild Eilertsen blir med i ledelsenComputas Danmark ApSTrond Arild Eilertsen blir med i ledelsen for Computas Danmark ApS.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.Computas Danmark ApSComputas Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
19. september 2021AdresseendringComputas Danmark ApSComputas Danmark ApS flytter fra København K til København V. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
1. september 2021Frederik Uldall Brøns blir adm. direktørComputas Danmark ApSFrederik Uldall Brøns blir adm. direktør i Computas Danmark ApS. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
31. august 2021Jon Gunnar Aasen forlater ledelsenComputas Danmark ApSJon Gunnar Aasen forlater ledelsen for Computas Danmark ApS etter en periode på 2 år. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.Computas Danmark ApSComputas Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
6. august 2020AdresseendringComputas Danmark ApSComputas Danmark ApS flytter til ny adresse i København K. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2020Underskudd på DKK 4,8 mio.Computas Danmark ApSComputas Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Trond Arild Eilertsen er medlem av styret.Se mere