30. juli 2012Trond Kvernstrøm forlater styretGONG MEDIA ApSTrond Kvernstrøm forlater styret for GONG MEDIA ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortGONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Trond Kvernstrøm er medlem av styret.Se mere
14. juli 2011AdresseendringGONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS flytter til ny adresse i Valby. Trond Kvernstrøm er medlem av styret.Se mere
1. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortGONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Trond Kvernstrøm er medlem av styret.Se mere
25. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortGONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. august 2008 til 31. desember 2009. Trond Kvernstrøm er medlem av styret.Se mere
12. januar 2009AdresseendringGONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS flytter til ny adresse i Valby. Trond Kvernstrøm er medlem av styret.Se mere
21. november 2008Trond Kvernstrøm blir med i styretGONG MEDIA ApSTrond Kvernstrøm blir med i styret for GONG MEDIA ApS.Se mere