22. november 2012Tyge Tranæs forlater styretTRANAES COMPANY A/STyge Tranæs forlater styret for TRANAES COMPANY A/S etter en periode på 7 år.Se mere
6. juli 2012Esben Tranæs blir med i ledelsenTRANAES COMPANY INVEST ApSEsben Tranæs erstatter Tyge Tranæs i ledelsen for TRANAES COMPANY INVEST ApS etter en periode på 14 år.Se mere
21. mars 2012Tyge Tranæs forlater styretOHANA INVEST ApSTyge Tranæs forlater styret for OHANA INVEST ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. februar 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGOHANA INVEST ApSTidligere status: Normal. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.TRANAES COMPANY A/STidligere bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
17. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortTRANAES COMPANY A/STRANAES COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
17. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortTRANAES COMPANY INVEST ApSTRANAES COMPANY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Tyge Tranæs er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortOHANA INVEST ApSOHANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTRANAES COMPANY A/STRANAES COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
9. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTRANAES COMPANY INVEST ApSTRANAES COMPANY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Tyge Tranæs er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortOHANA INVEST ApSOHANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
18. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortTRANAES COMPANY INVEST ApSTRANAES COMPANY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Tyge Tranæs er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortTRANAES COMPANY A/STRANAES COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
25. september 2009Endring i eierkretsenTRANAES COMPANY A/SEsben Tranæs registrert som reell eier av TRANAES COMPANY A/S. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
25. september 2009Endring i eierkretsenTRANAES COMPANY INVEST ApSEsben Tranæs registrert som reell eier av TRANAES COMPANY INVEST ApS. Tyge Tranæs er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortOHANA INVEST ApSOHANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberOHANA INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
8. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortTRANAES COMPANY INVEST ApSTRANAES COMPANY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Tyge Tranæs er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortTRANAES COMPANY A/STRANAES COMPANY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.TRANAES COMPANY A/STidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Tyge Tranæs er styreleder.Se mere