30. mars 2022Tørres Engholmen Grønseth forlater ledelsenZolva A/STørres Engholmen Grønseth forlater ledelsen for Zolva A/S etter en periode på 6 år.Se mere
29. mars 2022Tørres Engholmen Grønseth forlater styretZolva A/STørres Engholmen Grønseth forlater styret for Zolva A/S etter en periode på 4 år.Se mere
29. mars 2022Nytt navn: Zolva A/SFinans2 A/SFinans2 A/S skifter navn til Zolva A/S. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2021Underskudd på DKK 896.025 Finans2 A/SFinans2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020AdresseendringFinans2 A/SFinans2 A/S flytter fra København K til København V. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2020Underskudd på DKK 1,6 mio.Finans2 A/SFinans2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2019Underskudd på DKK 1,1 mio.Finans2 A/SFinans2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2018Tørres Engholmen Grønseth blir med i styretFinans2 A/STørres Engholmen Grønseth blir med i styret for Finans2 A/S.Se mere
23. mars 2018Underskudd på DKK 484.011 Finans2 A/SFinans2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2017Ny bransje: Inkassovirksomhed og kreditoplysningFinans2 A/STidligere bransje: Anden forretningsservice i.a.n. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2017Underskudd på DKK 367.302 Finans2 A/SFinans2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2017Christer Eriksen blir med i styretFinans2 A/SChrister Eriksen blir med i styret for Finans2 A/S. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2017Sven Aage Thoen forlater styretFinans2 A/SSven Aage Thoen forlater styret for Finans2 A/S etter en periode på 8 måneder. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2016Erstatning i styretFinans2 A/S6 endringer i styret for Finans2 A/S. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2016Tørres Engholmen Grønseth blir med i ledelsenFinans2 A/STørres Engholmen Grønseth erstatter Bjørn Tore Larsen i ledelsen for Finans2 A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. juni 2016Nytt navn: Finans2 A/SSKANKRED A/SSKANKRED A/S skifter navn til Finans2 A/S. Tørres Engholmen Grønseth er medlem af ledelsen.Se mere