14. mars 2018 · Netfonds.seDjurslands Banks bestyrelseMerete Hoe indtræder i bestyrelsen i stedet for direktør Uffe Vithen, som af arbejdsmæssige årsager har valgt at udtræde af bestyrelsen. Les artikkel
14. mars 2018 · Netfonds14/03-2018 21:00:00: Djurslands Banks bestyrelseMerete Hoe indtræder i bestyrelsen i stedet for direktør Uffe Vithen, som af arbejdsmæssige årsager har valgt at udtræde af bestyrelsen. Les artikkel
14. mars 2018Uffe Hougaard Vithen forlater styretDjurslands Bank A/SUffe Hougaard Vithen forlater styret for Djurslands Bank A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. mars 2018 · Netfonds.se13/03-2018 16:11:48: Kommende ændringer i bestyrelsen i Djurslands BankPå bankens kommende generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter fratræder bankens bestyrelsesmedlem Uffe Vithen. Les artikkel
7. februar 2018Uffe Hougaard Vithen forlater styretDJURS-INVEST ApSUffe Hougaard Vithen forlater styret for DJURS-INVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2018Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeDJURS-INVEST ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
11. august 2017Anders Tækker Rasmussen blir med i styretDjurslands Bank A/SAnders Tækker Rasmussen blir med i styret for Djurslands Bank A/S. Uffe Hougaard Vithen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2017Jan Bundgaard Poulsen forlater styretDjurslands Bank A/SJan Bundgaard Poulsen forlater styret for Djurslands Bank A/S etter en periode på 15 år. Uffe Hougaard Vithen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2017 · Adresseavisen EbeltoftErhverv: Djurslands Bank har fået seks nye ansigter i repræsentantskabetKaj Dahl Andersen Jens Blach Hans Jørgen Laursen Niels Ejnar Rytter Peder Svenstrup Peter Zacher Sørensen Kirstine Bille Lars Møller Klemmensen Bent Kristensen Solveig Skov Nielsen Finn Pedersen Ole Pedersen Peter Pedersen Werner Kaihøj Uffe Hougaard Vithen Efter generalforsamlingen afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor Niels Ejnar Rytter, blev genvalgt som formand og Uffe Vithen blev genvalgt som næstformand. Les artikkel
20. mars 2017Regnskap for 2016 offentligjortDjurslands Bank A/SDjurslands Bank A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
20. februar 2017Underskudd på DKK 18.146 DJURS-INVEST ApSDJURS-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2016Ole Selch Bak forlater ledelsenDjurslands Bank A/SOle Selch Bak forlater ledelsen for Djurslands Bank A/S etter en periode på 15 år. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2016 · Dinby.dkFire nye i bankrepræsentantskabEfter generalforsamlingen holdtes repræsentantskabsmøde, hvor Niels Ejnar Rytter, blev genvalgt som formand og Uffe Vithen blev genvalgt som næstformand. Les artikkel
18. mars 2016Regnskap for 2015 offentligjortDjurslands Bank A/SDjurslands Bank A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2016Erstatning i styretDjurslands Bank A/S3 endringer i styret for Djurslands Bank A/S. Uffe Hougaard Vithen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. februar 2016Underskudd på DKK 13.978 DJURS-INVEST ApSDJURS-INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Uffe Hougaard Vithen er medlem av styret.Se mere
16. februar 2016Erstatning i styretDJURS-INVEST ApS4 endringer i styret for DJURS-INVEST ApS. Uffe Hougaard Vithen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2015 · Erhvervsavisen.dkDjurslands Bank valgte nye repræsentanterRepræsentantskabet genvalgte Ejner Søby, Peter Zacher Sørensen og Uffe Vithen til bankens bestyrelse, og bestyrelsen har efterfølgende genvalgt Erik Nymann som formand. Les artikkel
25. mars 2015 · Århus StiftstidendeNye ansigter i Djurslands BankRepræsentantskabet har genvalgt Ejner Søby, Peter Zacher Sørensen og Uffe Vithen til bestyrelsen. Les artikkel