13. februar 2020Uffe Mike Krogh forlater ledelsenUMK HOLDING ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for UMK HOLDING ApS etter en periode på 13 år.Se mere
13. februar 2020Endring i eierkretsenUMK HOLDING ApSUffe Mike Krogh er ikke lenger registrert som reell eier av UMK HOLDING ApS.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberUMK HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2019AdresseendringUMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS flytter fra Rønnede til Bagsværd. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2019Underskudd på DKK 374.600 UMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2017 til 31. august 2018. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2018Underskudd på DKK 1,3 mio.UMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2017AdresseendringUMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS flytter fra Faxe til Rønnede. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2017Underskudd på DKK 2,7 mio.UMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2016Uffe Mike Krogh forlater ledelsenVesterlundvej I af 2. november 2016 ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for Vesterlundvej I af 2. november 2016 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
2. november 2016Uffe Mike Krogh forlater ledelsenVesterlundvej II af 2. november 2016 ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for Vesterlundvej II af 2. november 2016 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. november 2016Uffe Mike Krogh forlater ledelsenVesterlundvej III af 2. november 2016 ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for Vesterlundvej III af 2. november 2016 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
26. oktober 2016AdresseendringUMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS flytter fra Bagsværd til Faxe. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2016 · Finans.dkKunder i konkursramt friluftsbutik står sidst i køen til pengeFinans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de to ejere af Seuf Outdoor Uffe Mike Krogh og Sebastian Jacques Reino Coquillard.Les artikkel
6. oktober 2016Uffe Mike Krogh forlater ledelsenSEUF OUTDOOR ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for SEUF OUTDOOR ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. september 2016Uffe Mike Krogh forlater ledelsenBIXEL EHANDELSBUREAU ApSUffe Mike Krogh forlater ledelsen for BIXEL EHANDELSBUREAU ApS etter en periode på 8 år.Se mere
17. august 2016Uffe Mike Krogh forlater styretLUZOE IVSUffe Mike Krogh forlater styret for LUZOE IVS etter en periode på 2 år.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 758.585 UMK HOLDING ApSUMK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 293.192 COOLOUTDOOR.DK ApSCOOLOUTDOOR.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 233.016 OUTSHOP.DK ApSOUTSHOP.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 1,3 mio.BIXEL EHANDELSBUREAU ApSBIXEL EHANDELSBUREAU ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Uffe Mike Krogh er medlem af ledelsen.Se mere