31. augustUffe Peter Laursen forlater styretFORS Holding A/SUffe Peter Laursen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 3 år.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 16 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Uffe Peter Laursen er medlem av styret.Se mere
1. aprilSteen Lindhardt blir adm. direktørFORS Holding A/SSteen Lindhardt blir adm. direktør i FORS Holding A/S. Uffe Peter Laursen er medlem av styret.Se mere
31. marsMichael Brandt slutter som adm. direktørFORS Holding A/SMichael Brandt slutter som adm. direktør i FORS Holding A/S. Uffe Peter Laursen er medlem av styret.Se mere
29. februarPer Adamsen blir med i styretFORS Holding A/SPer Adamsen erstatter Berit Horsted Godskesen i styret for FORS Holding A/S etter en periode på 2 år. Uffe Peter Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. november 2023Jeanne Rygas Bergmansen blir med i styretFORS Holding A/SJeanne Rygas Bergmansen blir med i styret for FORS Holding A/S. Uffe Peter Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 2023Torben Henning Jørgensen forlater styretFORS Holding A/STorben Henning Jørgensen forlater styret for FORS Holding A/S etter en periode på 8 år. Uffe Peter Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 239.000 FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Uffe Peter Laursen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 4,6 mio.FORS Holding A/SFORS Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Uffe Peter Laursen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2022 · Energy Supply DKNyt om navne fra AEA, Coromatic, Brunata og Seaborg TechnologiesSamtidig er Berit Horsted Godskesen og Uffe Peter Laursen indtrådt som koncernmedarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i stedet for Marianne Carlsen og Rico Boye Hansen (kilde: Les artikkel
1. februar 2022Uffe Peter Laursen blir med i styretFORS Holding A/SUffe Peter Laursen blir med i styret for FORS Holding A/S.Se mere