17. januar 2019Uffe Valbjørn Christensen forlater ledelsenJean d'Arc Invest ApSUffe Valbjørn Christensen forlater ledelsen for Jean d'Arc Invest ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. januar 2019Endring i eierkretsenJean d'Arc Invest ApSUffe Valbjørn Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Jean d'Arc Invest ApS.Se mere
3. april 2018Regnskap for 2017 omgjortJean d'Arc Invest ApSJean d'Arc Invest ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Uffe Valbjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2018Overskudd på DKK 12.704 Jean d'Arc Invest ApSJean d'Arc Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Uffe Valbjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2017Thomas Wilhardt Kiel Nielsen blir med i ledelsenJean d'Arc Invest ApSThomas Wilhardt Kiel Nielsen blir med i ledelsen for Jean d'Arc Invest ApS. Uffe Valbjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2017Kenneth Vendelbo Schnoor blir adm. direktørJean d'Arc Invest ApSKenneth Vendelbo Schnoor blir adm. direktør i Jean d'Arc Invest ApS. Uffe Valbjørn Christensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. mai 2017Underskudd på DKK 4.390 Jean d'Arc Invest ApSJean d'Arc Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 31. desember 2016. Uffe Valbjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2016StiftelseJean d'Arc Invest ApSJean d'Arc Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Uffe Valbjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere