9. juniUnderskudd på DKK 1.108 UB AGRO ApSUB AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023Underskudd på DKK 987 UB AGRO ApSUB AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2022Underskudd på DKK 341 UB AGRO ApSUB AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2021Underskudd på DKK 280 UB AGRO ApSUB AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2020AdresseendringUB AGRO ApSUB AGRO ApS flytter til ny adresse i Varde. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2020Ny bransje: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikataUB AGRO ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2020Underskudd på DKK 4.260 UB AGRO ApSUB AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. juli 2018 til 31. desember 2019. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2018Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.UB AGRO ApSTidligere bransje: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2018Uffe Ølgaard Bloch blir med i ledelsenUB AGRO ApSUffe Ølgaard Bloch blir med i ledelsen for UB AGRO ApS.Se mere
4. juli 2018Ny status NORMALUB AGRO ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2018StiftelseUB AGRO ApSUB AGRO ApS stiftes i bransjen agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. Uffe Ølgaard Bloch eier 100% av virksomheten.Se mere
31. desember 2015Peter Gammelvind blir adm. direktørPOLWIND ApSPeter Gammelvind erstatter Uffe Ølgaard Bloch som adm. direktør i POLWIND ApS.Se mere
27. april 2015Underskudd på DKK 670 POLWIND ApSPOLWIND ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2014 til 31. desember 2014. Uffe Ølgaard Bloch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. april 2015Uffe Ølgaard Bloch forlater ledelsenBENICE A/SUffe Ølgaard Bloch forlater ledelsen for BENICE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
11. februar 2015Uffe Ølgaard Bloch blir adm. direktørPOLWIND ApSUffe Ølgaard Bloch blir adm. direktør i POLWIND ApS.Se mere
21. april 2014Overskudd på DKK 2,0 mio.BENICE A/SBENICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2013Overskudd på DKK 4,9 mio.BENICE A/SBENICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortBENICE A/SBENICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2012Ny bransje: Finansielle holdingselskaberBENICE A/STidligere bransje: Uoplyst. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2011AdresseendringBENICE A/SBENICE A/S flytter til ny adresse i Varde. Uffe Ølgaard Bloch er medlem af ledelsen.Se mere